Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze
N. | Oggetto | Data emissione | Pubblicazione | Tipologia | Assessorato/Dipartimento | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|---|
1014 | “Correzione delle Tabelle 2 e 5 allegate al D.A. n. 960 del 21 settembre 2021 recante - Decreto di approvazione della Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 –Abrogazione del D.A. n. 558/2021” |
06/10/2021 | 23/06/2022 | Decreti D.A. - Decreto Assessoriale |
Dipartimento per la pianificazione strategica | |
1008 | Provvedimento di Trasferimento del Rapporto di Accreditamento Istituzionale dalla società “Studio Odontoiatrico Miragliotta di Miragliotta A. & C. s.a.s.” alla società “Studio Odontoiatrico Miragliotta di Miragliotta Giuseppe & C. s.a.s. ” di Gioiosa Marea (ME |
05/10/2021 | 05/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per la pianificazione strategica | |
1007 | Impegno, liquidazione e pagamento in favore delle Aziende Sanitarie Pubbliche “Quota F.S.R. ottobre 2021 - cap. 413302”. |
05/10/2021 | 05/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per la pianificazione strategica | |
987 | Direttiva generale per l’azione amministrativa e per la gestione anno 2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | Decreti D.A. - Decreto Assessoriale |
Assessorato della salute | |
930 | Liquidazione presidente della sesta commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Dott. Vancheri Maurizio | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
929 | Liquidazione segretario dell ottava commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Dott.ssa Sciurba Giuseppa | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
928 | Liquidazione segretario della seconda commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Sig.ra Barbarino Maria | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico | |
927 | Liquidazione segretario della quarta commissione esami Medicina Generale triennio 2020-2023- Liquidazione compenso vigilanti | 05/10/2021 | 06/10/2021 | Decreti D.R.S. - Decreto del Responsabile di Servizio |
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico |